AYLESHAM YOUTH AND LEISURE CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting young people in the Aylesham Ward and District in the Dover District Area. Primarily at the local Youth Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 17 Mai 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1151452 SUPPORTING AYLESHAM YOUTH
- 12 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- 17 Mai 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- AYLESHAM YOUTH CLUB (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 30/03/2011 | 30/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.56k | £0 | £0 | £3.00k | £4.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £4.65k | £2.50k | £4.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2012 | 12 Ebrill 2013 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2011 | 20 Ebrill 2012 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 15 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 SEPTEMBER 1989
Gwrthrychau elusennol
TO HELP YOUNG PEOPLE ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window