GRANDPARENTS' ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2006: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1105977 THE GRANDPARENTS' ASSOCIATION
- 19 Chwefror 1990: Cofrestrwyd
- 04 Chwefror 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- GRANDPARENTS' FEDERATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.48k | £235.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.03k | £174.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 23 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 29 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 29 Gorffennaf 2005 | 179 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 08 Mawrth 2005 | 36 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED AS AMENDED 29TH JANUARY 1990, 12TH OCTOBER 1990, 14 APRIL 1994, 13 NOVEMBER 1997, AND 2 NOVEMBER 1998, 24 MAY 2000, AND 31ST JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE FEDERATION IS ESTABLISHED PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING OF GRANDPARENTS WHO ARE SEPARATED FROM THEIR YOUNG RELATIVES, TO EDUCATE THE PUBLIC IN ORDER TO PREVENT THE DIFFICULTIES THAT CAUSE THE BREAKDOWN AND CONTINUED SEPARATION OF THOSE PERSONS, TO ASSIST AND SUPPORT GRANDPARENTS WHO ARE CARING FOR THEIR GRANDCHILDREN BECAUSE OF A BREAKDOWN AND SEPARATION OF THE FAMILY AND TO OTHER WISE ASSIST, HELP AND EDUCATE GRANDPARENTS GENERALLY BY WHATEVER MEANS THE BOARD OF TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window