Hanes ariannol ERITREAN COMMUNITY IN UK

Rhif yr elusen: 802877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.75k £70.51k £96.78k £137.00k £84.94k
Cyfanswm gwariant £74.14k £67.45k £87.99k £94.00k £81.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £19.70k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.00k £43.79k £37.00k £37.00k £57.44k