ymddiriedolwyr ASSOCIATION FOR THE STUDY AND PRESERVATION OF ROMAN MOSAICS
Rhif yr elusen: 802883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Norman Foskett Taylor | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Dr Jane Chick | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
DAVID REEVES | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|||||
Adam Ian Blitz | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Valerie Pitts | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Nick Humphris | Ymddiriedolwr | 02 December 2017 |
|
|
||||
STEPHEN RICHARD CLEWS | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||
Dr PAT WITTS | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
||||
Dr STEPHEN ROBERT COSH D LITT FSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RUTH CAROLINE WESTGATE MA PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.