TACT EDUCATION FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
STUDENT GRANTS FOR ACTORS' CHILDREN ON ARTS COURSES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Hydref 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 206809 THE ACTORS' CHILDREN'S TRUST
- 19 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- 01 Hydref 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.98k | £24.51k | £24.37k | £24.84k | £12.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.22k | £28.63k | £13.88k | £10.26k | £12.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 25 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 09 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 19 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 01 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 28 Tachwedd 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22ND JANUARY 1990 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 14TH JULY 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION IN THE ARTS PARTICULARLY FOR CHILDREN AND DEPENDANTS OF MEMBERS OF THE THEATRICAL PROFESSION BY PROVIDING FINANCIAL GRANTS AND ALLOWANCES OF ALL KINDS IN RELATION TO THE EDUCATION OF BENEFICIARIES, WHETHER FOR TUITION FEES OR GENERAL SUBSISTENCE ALLOWANCES
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window