THE HADDENHAM EQUIPMENT AND RESUSCITATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HEART exists to support the communities of Haddenham, Aldreth, Wilburton and Stretham by providing mobility equipment and services (e.g. wheelchairs, lifelines etc.) to aid their daily activities. Requests are directed either to Trustees or through the local GP Surgery. Equipment is provided free of charge. Activities include purchase, maintenance, loan and receipt back of equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 16 Mai 1990: Cofrestrwyd
- HEART (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Nangle | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Nigel Kirby | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Angela Clarke | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
ALISON GRAYLAND | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
MR ALAN YARROW | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
ASTRID GOLDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.95k | £3.07k | £4.26k | £3.37k | £1.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.50k | £2.77k | £2.77k | £2.97k | £2.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16TH OCTOBER 1989, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 30 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH IN THE VILLAGES OF HADDENHAM, ALDRETH, STRETHAM AND WILBURTON (HEREINAFTER CALLED ' THE AREA OF BENEFIT') IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT NOT NORMALLY SUPPLIED BY THE LOCAL HEALTH AUTHORITY.
Maes buddion
VILLAGES OF HADDENHAM, ALDRETH STRETHAM AND WILBURTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Nelsons Lane
Haddenham
ELY
Cambridgeshire
CB6 3UH
- Ffôn:
- 01353741520
- E-bost:
- clarkeam22@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window