FRIENDS OF BATTERSEA PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FoBP seeks to act for the public benefit to secure the preservation, protection and improvement of the Park as a place of historic and ecological interest, beauty, rest and recreation; to promote the conservation of the plant, animal and bird life of the Park and the Park as a semi-natural habitat for wildlife; and to inform the public of the history, natural history and other aspects of the Park.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wandsworth
Llywodraethu
- 22 Chwefror 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin James Colin Graham | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Kate Bock | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Miles Kerstein | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Sara Milne | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Karen Buckle | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Briony Newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Fenella Barber | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Juliet Lyon-Smith | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Russell Coffey | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Adrian John Flook | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
INGE DARLING | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||
PETA-MAY LAW | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|
||||
ANNABEL BARHAM STEIN | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|
||||
FRANCES RADCLIFFE OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY ORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.40k | £17.93k | £19.17k | £30.93k | £39.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.63k | £15.39k | £13.24k | £29.10k | £17.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/03/1988 AS AMENDED ON 23/11/1989 AS AMENDED ON 04/07/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF BATTERSEA PARK AS A PLACE OF HISTORIC AND ECOLOGICAL INTEREST, BEAUTY, REST AND RECREATION; TO PROMOTE THE CONSERVATION OF THE NATURAL PLANT, ANIMAL AND BIRD LIFE AT THE PAK AND IN PARTICULAR, ITS RETENTION AS A SEMI-NATURAL HABITANT FOR WILD LIFE; AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE HISTORY, NATURAL HISTORY AND OTHER ASPECTS OF THE PARK.
Maes buddion
BATTERSEA PARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Vicarage Crescent
LONDON
SW11 3LP
- Ffôn:
- 020 7622 2937
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window