ISLE OF DOGS COMMUNITY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 802942
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity is now dormant. Grant-Making charity serving the wards of Millwall, Blackwall, Limehouse, East India & Lansbury. Bromley By Bow and Mile End East in the London Borough of Tower Hamlets. IDCF also delivers a range of employment relating programmes for residents across the Borough.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2015

Cyfanswm incwm: £2,023
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Tower Hamlets

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1147789 EAST END COMMUNITY FOUNDATION
  • 05 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
  • 27 Hydref 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ISLE OF DOGS COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.46m £2.10m £17.79k £0 £2.02k
Cyfanswm gwariant £1.24m £2.05m £17.79k £551.96k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £509.88k £961.73k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £744.36k £855.64k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £193.02k £265.55k N/A N/A N/A
Incwm - Arall £10.00k £15.00k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.19m £1.89m N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £19.58k £83.29k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £18.79k £40.50k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2015 25 Awst 2016 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2014 06 Gorffennaf 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2013 01 Medi 2014 33 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2013 Not Required