Hanes ariannol THE WILLIAM HARVEY RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 803012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.46m | £1.13m | £1.66m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.47m | £1.14m | £1.58m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.40k | £29.81k | £125.89k | £109.25k | £40.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.20m | £1.35m | £877.38k | £1.52m | £805.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £241.58k | £75.41k | £119.15k | £31.99k | £528.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.94k | £3.87k | £1.24k | £776 | £2.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £575 | £8.70k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.16m | £929.29k | £1.31m | £980.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £315.74k | £309.56k | £214.35k | £268.69k | £270.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.27k | £26.31k | £34.70k | £0 | £34.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £998.04k | £1.10m | £874.00k | £0 | £945.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.