MENINGITIS NOW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Meningitis Now is a charity formed in 2013 by the merger of Meningitis UK & Meningitis Trust, founders of the meningitis movement in the UK in the mid 1980s. We exist to save lives & rebuild futures through research, awareness & support.Our vision is a future where no one in the UK loses their life to meningitis & everyone affected gets the support they need to rebuild their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,157,226
Roddion a chymynroddion | £1.51m | |
Weithgareddau elusennol | £329.19k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £15.41k | |
Arall | £301.10k |
Cyfanswm gwariant:
£2,515,715
Codi arian | £843.47k | |
Weithgareddau elusennol | £1.67m | |
Arall | £0 |
£61,500 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £843.47k | |
Gwariant elusennol | £1.67m |
Pobl

42 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- THE MENINGITIS TRUST (Enw gwaith)
- MENINGITIS TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy William Packer Weeks | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||
Nikki Richardson | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||
Holly lauren Byrne | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Christopher Edwin Philipsborn | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Alan Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Emma Thomas | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Marsh | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Professor John Simon Kroll | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Hannah Marsh | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
RODERICK ADLINGTON | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
James Sutherland | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.81m | £2.24m | £2.05m | £2.08m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.07m | £2.09m | £1.96m | £2.37m | £2.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £320.63k | £5.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.99m | £1.82m | £1.56m | £1.49m | £1.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.24k | £20.76k | £25.41k | £20 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £355.84k | £349.61k | £275.75k | £329.61k | £329.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.14k | £21.00k | £147 | £5.94k | £15.41k | |
|
Incwm - Arall | £396.56k | £24.66k | £188.03k | £252.01k | £301.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £164.13k | £131.70k | £328.03k | £340.73k | £163.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £1.47m | £1.36m | £1.64m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £847.12k | £609.15k | £597.73k | £728.75k | £843.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.87k | £49.77k | £44.67k | £54.63k | £67.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £121.82k | £44.76k | £87.33k | £200.26k | £205.92k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.91k | £2.84k | £849 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £35.20k | £19.01k | £35.85k | £30.35k | £26.93k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £598.91k | £710.19k | £728.41k | £688.05k | £749.73k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.52m | £1.62m | £1.73m | £1.39m | £1.19m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £376.73k | £325.21k | £349.31k | £292.29k | £449.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/02/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/04/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/02/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/10/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25/09/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
A. TO RELIEVE SICKNESS AND DISTRESS AMONG PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM MENINGITIS (WHICH IN THESE OBJECTS MEANS MENINGITIS IN ALL FORMS AND INCLUDES ALL AND ANY ASSOCIATED CONDITIONS) OR SEPTICAEMIA OR WHO ARE DISABLED AS A RESULT OF MENINGITIS OR SEPTICAEMIA. B. TO UNDERTAKE AND FUND RESEARCH INTO ALL STRAINS OF MENINGITIS WHETHER VIRAL OR BACTERIAL OR SEPTICAEMIA AND TO PUBLISH, ASSIST WITH, AND/OR FUND THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF. C. TO WORK TOWARDS THE ELIMINATION OF MENINGITIS AS A SERIOUS MEDICAL PROBLEM. D. TO PROVIDE SUPPORT TO PEOPLE WHO SUFFER MENINGITIS OR SEPTICAEMIA AND THEIR IMMEDIATE FAMILIES, GUARDIANS OR PARTNERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 28 Gorffennaf 1999 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Meningitis Now
Fern House
Daniels Industrial Estate
104 Bath Road
STROUD
GL5 3TJ
- Ffôn:
- 01453768000
- E-bost:
- info@meningitisnow.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window