ymddiriedolwyr THE GEFFRYE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 803052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan James O'Donoghue | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Katherine Eleanor Mackenzie Hudson | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Rose Mary Hulse | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Caroline Ann Tuke Stoddart | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Alain Clapham | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Charles Mark Townshend Colville | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Rania Nur | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Arthur Guy Louis Jackson Kay | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
JOHN SHAKESHAFT | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|||||
Janet Chapman | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Christine Chang Hanway | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Robert Ketteridge | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.