ymddiriedolwyr BURY ST EDMUNDS BRANCH OF THE THIRD AGE TRUST(U3A)
Rhif yr elusen: 803112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mark Leslie Manning | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Caroline Alice SAUL | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Susan Hawthorn | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Malcolm Baillie John Seymour | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
DAVID ST CLAIR DAWSON | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
JENNIFER BAKER | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Peter Kay Chapman | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Rainaldo O'Meara | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Diana Barham | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.