THE CANTERBURY DISTRICT C.A.B

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing free, confidential, impartial advice to the community in the Canterbury, Herne Bay and Whitstable and the surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £160,728 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140926 KENT AND MEDWAY CITIZENS ADVICE
- 26 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- CANTERBURY DISTRICT C.A.B (Enw gwaith)
- CANTERBURY DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Anne Brighton | Cadeirydd | 14 November 2022 |
|
|||||
Don Ramble | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Abubakari Imoro Yakubu | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Natalie Jayne BAYLIS | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
COLIN JONES | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
Dr John Taylor | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
D J CORK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Record | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £465.85k | £472.80k | £447.91k | £398.20k | £477.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £449.86k | £442.50k | £461.34k | £412.57k | £489.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £160.73k | £160.73k | £40.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £120.55k | £168.92k | £160.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/03/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/04/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/02/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/11/2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN ENGLAND AND IN PARTICULAR CANTERBURY AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
CANTERBURY AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Canterbury Citizens Advice
3 Westgate Hall Road
CANTERBURY
CT1 2BT
- Ffôn:
- 01227364725
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window