Dogfen lywodraethu The Graham Dacre Charitable Foundation
Rhif yr elusen: 803174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 21ST MARCH 1990 AS AMENDED BY DEED DATED 24 APRIL 2003 as amended on 30 Oct 2020 as amended on 18 Aug 2021 as amended on 19 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.