Hanes ariannol CITY OF EXETER YMCA
Rhif yr elusen: 803226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £827.49k | £842.81k | £1.05m | £1.06m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £788.77k | £810.04k | £928.95k | £987.24k | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £194.36k | £212.08k | £203.65k | £192.45k | £177.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.70k | £544.78k | £39.99k | £68.19k | £21.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £131.07k | £109.01k | £268.86k | £279.80k | £147.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.55k | £25.02k | £33.55k | £42.81k | £53.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £652.50k | £706.69k | £749.25k | £736.39k | £994.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.37k | £2.09k | £199 | £24 | £123 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.52k | £707.68k | £866.48k | £946.68k | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.25k | £102.36k | £62.47k | £40.56k | £52.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.58k | £10.61k | £12.00k | £13.18k | £16.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.