ymddiriedolwyr CITY OF EXETER YMCA
Rhif yr elusen: 803226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL REISBACH | Cadeirydd | 11 September 2017 |
|
|||||||||
Dr Jean Claude Katte | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|||||||||
Tom Morrish | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||||||
Lucy Herring | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||||
Emma White | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||||
Louise Beatrice Glanville | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|||||||||
Rita Tracey Nardone | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|||||||||
Sara Traynor | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|||||||||
Paul John Lambdin | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||||||
Dr JONATHAN SNICKER | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|||||||||
William Thomas McDermid | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.