Hanes ariannol THE VILLAGE PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 803323
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.64k | £71.05k | £64.15k | £94.25k | £107.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.78k | £81.42k | £60.81k | £71.71k | £100.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £77.85k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.99k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.