THE HAVERETTES ALL GIRLS MARCHING BRASS BAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Band takes part in local and national band contests, we appear at fetes and carnivals throughout the country. We practice 2 nights a week in a local school where the girls learn new marching routines and tunes for the forthcoming season. We actively encourage new recruits to join the band.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Havering
Llywodraethu
- 22 Mehefin 1990: Cofrestrwyd
- 05 Mawrth 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HAVERETTES GIRLS BAND (Enw gwaith)
- THE "HAVERETTES" ALL GIRLS MARCHING BRASS BAND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.18k | £6.31k | £16.48k | £1.71k | £671 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.27k | £5.92k | £7.38k | £2.93k | £5.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 102 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 102 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 468 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 468 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 31 Mawrth 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 23 Mawrth 2022 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 08 Chwefror 2021 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES, EQUIPMENT AND INSTRUCTION FOR THE MUSICAL EDUCATION AND TRAINING OF GIRLS BETWEEN THE AGES OF 10 AND 21 YEARS OF AGE IN THE LONDON BOROUGH OF HAVERING AND TO HELP SUCH GIRLS THROUGH THE BAND TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED PARTICULARLY BY TRAINING THEM SO AS TO PROMOTE HABITS OF SELF DISCIPLINE AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window