Hanes ariannol CAROUSEL SCHOOL OF GYMNASTICS

Rhif yr elusen: 803483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £199.59k £234.23k £247.92k £392.59k £462.85k
Cyfanswm gwariant £185.07k £169.66k £192.50k £303.57k £408.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £125.13k £25.92k N/A N/A