Ymddiriedolwyr THE EDRIDGE FUND OF NAPO THE TRADE UNION AND PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR FAMILY COURT AND PROBATION STAFF
Rhif yr elusen: 803493

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin David Ling | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alan Goode | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Francis Sanders | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
IAN HANKINSON | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Carolyn Mack | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
||||
David Stuart Stevens | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.