Hanes ariannol SHENLEY PARK TRUST

Rhif yr elusen: 803520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £394.09k £393.11k £408.19k £425.46k £482.43k
Cyfanswm gwariant £332.42k £340.12k £357.00k £352.84k £428.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k N/A £22.57k N/A N/A