Hanes ariannol LIMBLESS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 803533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £513.02k £546.28k £485.05k £193.63k £243.68k
Cyfanswm gwariant £271.62k £358.33k £512.11k £489.89k £425.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £14.01k
Incwm o roddion a chymynroddion £382.28k £487.67k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £62.78k £54.57k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £66.15k £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.81k £4.03k N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £270.50k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £180.80k £297.58k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £42.12k £60.74k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £8.21k £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £48.70k £0 N/A N/A N/A