Hanes ariannol YOGI DIVINE SOCIETY (UK)
Rhif yr elusen: 803601
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £904.53k | £660.22k | £579.95k | £1.12m | £398.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.37k | £196.01k | £332.79k | £237.17k | £167.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £868.28k | £649.75k | £570.49k | £1.11m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.25k | £8.11k | £9.45k | £8.54k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.35k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £231.41k | £195.28k | £332.79k | £121.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.39k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £744 | £4.70k | £4.25k | £2.01k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £157.92k | £6.79k | £0 | £114.59k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £168.57k | £725 | £0 | £116.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.