ymddiriedolwyr WORLD'S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION UNITED KINGDOM BRANCH
Rhif yr elusen: 803616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Lister MRCVS | Cadeirydd | 14 April 2022 |
|
|
||||
Dr Victoria Sandilands PhD | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Dr Fiona Jane Short BSC PhD | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Dr Sarah Struthers PhD | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Dr Salvatore Galgano PhD | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dr Cormac OShea PhD | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Dr Laura Faller | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Dr FARINA KHATTAK PhD | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
DR ADEKUNLE ADEBIYI PhD | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Dr Jessica Martin PhD | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
Dr Caroline Julie Donaldson PhD | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
Prof Maureen M Bain | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.