Hanes ariannol ST CUTHBERT'S CENTRE

Rhif yr elusen: 803638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £552.09k £609.51k £438.57k £587.89k £498.50k
Cyfanswm gwariant £383.55k £424.02k £451.31k £532.78k £597.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £77.11k £83.00k £76.72k £73.29k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £493.05k £543.25k N/A £485.60k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £59.04k £4.21k N/A £94.43k N/A
Incwm - Gwaddolion £418.86k £540.92k N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £132 £493 N/A £7.86k N/A
Incwm - Arall £0 £61.56k N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £74.20k £2.33k N/A £94 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £373.71k £402.52k N/A £507.18k N/A
Gwariant - Ar godi arian £9.85k £21.51k N/A £25.61k N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £2.16k N/A £16.15k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 N/A