NATIONAL ALLIANCE OF WOMEN'S ORGANISATIONS

Rhif yr elusen: 803701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Lobbying and campaigning, building bridges and alliances between organisations, providing opportunities to network, developing the capacity of women's organisations, engaging young women with democratic institutions

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £5,245
Cyfanswm gwariant: £7,861

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NAWO (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Monica Eghrari Ghaem-Maghami Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Kaylee Jackson Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Jo Anna Thompson Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Sally Spear Ymddiriedolwr 26 April 2020
Dim ar gofnod
Dr Wendy Cunningham Momen Ymddiriedolwr 24 April 2020
BAHA'I AGENCY FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT - UNITED KINGDOM
Derbyniwyd: Ar amser
WIDOWS RIGHTS INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
BEDFORD COUNCIL OF FAITHS
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHWORTH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF THE UNITED KINGDOM
Derbyniwyd: 13 diwrnod yn hwyr
Fatoumata Diallo Ymddiriedolwr 09 July 2018
SAMUEL LITHGOW YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Justina Mutale Ymddiriedolwr 09 July 2018
Dim ar gofnod
Margaret Mary Clark Ymddiriedolwr 22 January 2018
WIDOWS RIGHTS INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
NBCW CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.23k £7.80k £9.23k £4.25k £5.25k
Cyfanswm gwariant £7.56k £7.72k £5.88k £7.15k £7.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 10 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Tachwedd 2021 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wixamtree, 28 Sand Lane
Northill
Biggleswade
Beds.
SG18 9AD
Ffôn:
01767 627626