THE CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal object for which the Institute is established and incorporated is to promote and facilitate worldwide the determination of disputes by arbitration and alternative means of private dispute resolution other than resolution by the court. The main beneficiaries of the work carried out by the Institute are its members and the general public, both in the United Kingdom and elsewhere.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£9,027,889
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £5.86m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £697.51k | |
Buddsoddiadau | £88.05k | |
Arall | £2.38m |
Cyfanswm gwariant:
£9,015,882
Codi arian | £917.88k | |
Weithgareddau elusennol | £8.10m | |
Arall | £0 |
-£56,331 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £917.88k | |
Gwariant elusennol | £8.10m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.01k |
Pobl

99 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
1000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Andorra
- Antigwa A Barbuda
- Awstralia
- Awstria
- Barbados
- Bermuda
- Brasil
- Cenia
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gerner
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Hong Kong
- India
- Ireland
- Jersey
- Kuwait
- Latfia
- Libanus
- Lwcsembwrg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Moldofa
- Monaco
- Montenegro
- Nigeria
- Norwy
- Pakistan
- Philipinas
- Portiwgal
- Qatar
- Rwmania
- Rwsia
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Singapore
- Slofacia
- Sri Lanka
- St Lucia
- Sweden
- Trinidad A Tobago
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Bahamas
- Ynys Manaw
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- CIARB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Stylianou | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Peter O'Malley | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Saad Hegazy | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Rama Sridhar | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Anita Kimber | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Nighat Dad | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Charles Lagana Putz | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Ron C Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Chikwendu Madumere | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Ben Giaretta | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Kenny KC | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
David Huebner | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Paul Barrett | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Andrew Miller KC | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Lucy Greenwood | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.90m | £6.87m | £7.32m | £8.22m | £9.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.48m | £5.81m | £6.71m | £8.36m | £9.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £684.75k | £0 | £0 | £418.48k | £697.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.14m | £6.83m | £6.74m | £7.76m | £5.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.85k | £31.42k | £17.07k | £36.86k | £88.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £564.69k | £0 | £2.38m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.68m | £5.81m | £6.13m | £7.66m | £8.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £707.84k | £917.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.94k | £0 | £91.81k | £393.18k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £800.15k | £0 | £584.91k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.46m | £6.41m | £6.71m | £7.47m | £7.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.61m | £1.60m | £1.72m | £1.76m | £1.20m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.97m | £4.24m | £3.33m | £5.16m | £4.37m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.81m | £3.12m | £2.44m | £4.43m | £3.72m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 06 FEB 1979 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 20 OCT 1982 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 05 OCT 1983 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 26 JUN 1991 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 22 JUN 1999 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 25 SEP 2006 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 04 JUL 2012 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 06 AUG 2013 AS AMENDED BY ORDER DATED 15 FEB 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FACILITATE WORLDWIDE THE DETERMINATION OF DISPUTES BY ALL FORMS OF PRIVATE DISPUTE RESOLUTION OTHER THAN RESOLUTION BY THE COURT (COLLECTIVELY CALLED “PRIVATE DISPUTE RESOLUTION”).
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chartered Institute of Arbitrators
12-14 Bloomsbury Square
LONDON
WC1A 2LP
- Ffôn:
- 0207 421 7444
- E-bost:
- legal@ciarb.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window