CELESTIAL CHURCH OF CHRIST EDWARD STREET PARISH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the church are to further the Christian religion and other charitable work. The Church provides spiritual and moral support to members and this is made possible by the provision of a place of worship where members congregate to worship, discuss the Bible and offer prayers and thanks to God.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- CELESTIAL CHURCH OF CHRIST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiola Abimbola Alabede | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Ebenezer Oluwadabira Odubanjo | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Ayokunlemi Samuel Osabiya | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Oluwatola Elegbe | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Olusegun Olayinka Oni | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Oluwayimika Ajibuwa | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Christine Omoruan | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Juliana Iroro | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Olufemi David Ojogbede | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.06k | £119.57k | £162.00k | £178.67k | £188.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.46k | £86.02k | £158.00k | £91.30k | £117.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Rhagfyr 2020 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Rhagfyr 2020 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH JULY 1990 AS AMENDED 20 AUGUST 2006 as amended on 27 Jan 2019 as amended on 27 Jan 2019 as amended on 19 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE CHRISTIAN RELIGION AND OTHER CHARITABLE WORK BY PROPAGATING THE DOCTRINES OF THE CHURCH AS ESPOUSED BY OUR LORD JESUS CHRIST THROUGHOUT THE WHOLE WORLD AND PARTICULARLY THE 32 LONDON BOROUGHS AND THE CITY OF LONDON (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT).
Maes buddion
LONDON BOROUGHS AND CITY OF LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marks Centre
Edward Street
LONDON
SE14 6DX
- Ffôn:
- 02086929036
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window