OLD TRIDENTS SOCIETY IN CONNECTION WITH TRENT COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further the interests of Trent College, Derbyshire by providing financial support to Trent College, arranging various activities for the members of the Society in order to further continuing interest in and support of Trent College and providing means of communication between Trent College and its former students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 12 Medi 1963: Cofrestrwyd
- THE OLD TRIDENTS SOCIETY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIC ALEXANDER KALANTARY | Cadeirydd | 03 June 2017 |
|
|
||||
Thomas Singleton | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Bruce Hall | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Captain Ian Norman | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Alison Wright | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
George Livesey | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Peter Joseph Nathanail | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
REX GOODING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.47k | £16.07k | £25.96k | £19.43k | £22.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.32k | £13.96k | £21.38k | £16.83k | £19.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Medi 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Medi 2024 | 447 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Medi 2024 | 447 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 21ST JANUARY 1903 AS AMENDED 20TH JULY 1968 AND 8TH JANUARY 1971 AND BY ORDER OF THE COMMISSIONERS DATED 12 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE INTERESTS OF TRENT COLLEGE LONG EATON, DERBYSHIRE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o ALUMNI OFFICE
TRENT COLLEGE
DERBY ROAD
LONG EATON
NOTTINGHAM
NG10 4AD
- Ffôn:
- 0115 983 6927
- E-bost:
- otsociety@trentcollege.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window