ymddiriedolwyr QUORN TOWN LANDS EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 810011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Walling | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|||||||||
Chri Ronald | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||||||
ANDREW BROWN | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||||||
Joanna Clarke | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|||||||||
Janice Mary Slater | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|||||||||
Bob Andrews | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|||||||||
Edward Wilmer Maltby | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|||||||||
HILARY JEAN FRYER | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|||||||||
PAUL CHARLES MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.