Ymddiriedolwyr HUNTLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 810168

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Mark Evans | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|
||||
Nicola Lowe | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Ian Keith Richards | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Irene Walker | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
John David Baker | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
Jeremy Paul Rebbeck | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
SANDIE MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 05 July 2014 |
|
|
||||
ANGELA JOAN PENGELLY | Ymddiriedolwr | 27 July 2013 |
|
|
||||
HEATHER SMITH | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
||||
ROBERT CHARLES WATKINS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.