Hanes ariannol HUGH SEXEY MIDDLE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 900008
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £14.50k £7.26k £8.14k £12.79k £5.40k
Cyfanswm gwariant £9.87k £17.48k £10.63k £6.14k £221
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A