WEARE GIFFARD RECREATION GROUND ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
children's play area. Senior cricket, Junior Cricket, net practice and junior cricket practice Annual Fete. Occasional youth club activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 17 Awst 1989: Cofrestrwyd
- WEARE GIFFARD PARK (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austen Michael Donnellan | Cadeirydd | 22 May 2019 |
|
|
||||
Tracey Jill Lees | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
MARLENE HOILE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/04/2020 | 18/04/2021 | 18/04/2022 | 18/04/2023 | 18/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26k | £4.41k | £4.28k | £2.76k | £3.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.78k | £7.28k | £3.52k | £4.07k | £2.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Ebrill 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Ebrill 2023 | 21 Mai 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Ebrill 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Ebrill 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Ebrill 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 APRIL 1989 AND DEED FOR TRUST DATED 17 APRIL 1989
Gwrthrychau elusennol
A RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WEARE GIFFARD IN SUCH MANNER AS THE COMMITTEE OF MANAGEMENT FROM TIME TO TIME SHALL THINK FIT (AND AS FURTHER DETAILED IN THE TRUST DEED).
Maes buddion
WEARE GIFFARD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRYANTS COTTAGE
WEARE GIFFARD
BIDEFORD
DEVON
EX39 4QU
- Ffôn:
- 01805624140
- E-bost:
- marlenehoile@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window