MITTON MANOR PRE-SCHOOL & AFTER SCHOOL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a community run playgroup for 2.5 to 5 year olds. We provide caring, stimulating environment in which the children learn through play. We aim to provide a safe facility in which children can gain confidence and social skills, creating a solid foundation for entry into primary school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £117,583 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 21 Awst 1989: Cofrestrwyd
- MITTON MANOR PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Munro | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Helen Harris | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Kimberley Lewis | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Pamela Redfern | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Alison Jones | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
||||
LOUISE THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.74k | £171.36k | £184.89k | £173.64k | £177.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.66k | £162.64k | £189.63k | £184.69k | £181.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.88k | £98.87k | N/A | N/A | £117.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.40k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Hydref 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/01/1985 AS AMENDED ON 01/12/1995 AS AMENDED ON 06/12/2000 AS AMENDED ON 03/10/2007 AS AMENDED ON 21/09/2011 AS AMENDED ON 05 DEC 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
THE AIM OF THE GROUP IS TO EMBODY THE VISION OF PATA THROUGH THE ENHANCEMENT OF THE DEVELOPMENT, CARE AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE AND ALSO OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY (VOLUNTARY MANAGED) GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREA
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE MITTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARRANT ROAD
MITTON
TEWKESBURY
GLOUCESTERSHIRE
GL20 8AR
- Ffôn:
- 01684275426
- E-bost:
- mittonmanorpreschool@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window