MIDDLE WALLOP AIR SHOW CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This Charity is in suspended animation and will not be re-activated. Action will be taken in Calendar year 2009 to close it down and to transfer its remaining funds to a similar Charity operating in support of the Army Air Corps.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
- Wiltshire
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 1989: Cofrestrwyd
- 03 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 28 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 19 Tachwedd 2008 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 08 Ionawr 2008 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST AUGUST 1988
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES OR CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE HAMPSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window