ymddiriedolwyr THE CHURCH OF THE HOLY SPIRIT/RESEARCH AND ENLIGHTENMENT CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 900101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Roseby | Cadeirydd | 10 December 2021 |
|
|
||||
Patricia Rooney | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
MARY COLLINS | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Robert James Collins | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Beryl Ellen Kitney | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Martin Roseby | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Gwen Cock | Ymddiriedolwr | 28 December 2018 |
|
|
||||
JEAN WHEATLEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.