MORETON-IN-MARSH AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORSE SHOW SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE HOLDING OF AN ANNUAL AGRICULTURAL AND HORSE SHOW ON FIRST SATURDAY IN SEPTEMBER AND ON FARM COMPETITIONS IN A RESTRICTED AREA THROUGHOUT THE YEAR WITH OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR MEMBERS AND THE PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Cyfanswm incwm:
£668,960
Roddion a chymynroddion | £3.43k | |
Weithgareddau elusennol | £659.17k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.36k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£607,750
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £607.75k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £607.75k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £61.21k |
Pobl

5 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- De Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Rydychen
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 13 Medi 1989: Cofrestrwyd
- MORETON IN MARSH SHOW - MORETON SHOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN JOHN PARKES | Cadeirydd | 23 September 2024 |
|
|
||||
Stuart Anthony Mace | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Alistair Gordon Hett | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Eve | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Simon Bing | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
Adrian Loker | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Edward Hicks | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Timothy John Gardner | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
ROSEMARY SMITH | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
JAMES COKER | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
||||
DAVID GAULD | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
||||
THOMAS LESLIE HAYMAN-JOYCE | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
DIANE JANE DEWBERY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SALLY ANNE HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THOMAS ROY LIMBRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY PATRICK GODWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR BRADFORD HOOKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.11k | £528.99k | £543.98k | £592.14k | £668.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.03k | £445.13k | £491.89k | £533.89k | £607.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £86.55k | £0 | £3.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £498.90k | £456.55k | £590.76k | £659.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £128 | £1.37k | £6.36k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £30.09k | £753 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £445.13k | £491.89k | £533.89k | £607.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £336.38k | £333.30k | £340.91k | £336.78k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £4.46k | £4.47k | £4.47k | £4.50k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £340.83k | £396.34k | £457.09k | £524.53k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £11.29k | £11.62k | £21.74k | £23.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION (INCORPORATED 21ST JUNE 1989)
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE THE IMPROVEMENT IN THE BREEDING OF LIVE STOCK, HUNTERS ANDHEAVY HORSES. 2. TO IMPROVE THE STANDARDS OF FARMING AND FARM CRAFT FOR FARMERS RESIDING WITHIN AN AREA FIXED BY THE SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moreton in Marsh & District Agricul
5 Wychwood Court
Cotswold Business Park
London Road
Moreton In Marsh
GL56 0JQ
- Ffôn:
- 01608 651098
- E-bost:
- post@moretonshow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window