Hanes ariannol STONE ALLERTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 900228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.36k £10.85k £10.65k £1.13k £1.21k
Cyfanswm gwariant £6.68k £523 £1.17k £944 £1.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.10k N/A N/A