Hanes ariannol DORCHESTER-ON-THAMES VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 900244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.45k £39.36k £16.06k £17.23k £14.11k
Cyfanswm gwariant £12.46k £12.14k £10.58k £22.98k £40.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £17.37k £2.67k N/A N/A