Hanes ariannol BUCKNELL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 900266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.39k £12.05k £15.38k £12.33k £10.68k
Cyfanswm gwariant £11.22k £6.21k £5.40k £19.77k £8.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £780
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.00k £3.57k £780