Hanes ariannol THE DARTMOOR MUSEUM ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 900281
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £28.17k £36.69k £40.41k £38.06k £34.24k
Cyfanswm gwariant £25.92k £29.66k £31.08k £30.67k £33.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £5.00k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.00k £0 £5.00k