Hanes ariannol WOODCHESTER MANSION TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 900315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £137.91k £429.86k £468.38k £243.43k £183.78k
Cyfanswm gwariant £141.71k £267.90k £557.46k £356.45k £176.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.50k £31.53k £31.36k £62.00k £12.00k