Ymddiriedolwyr WOODCHESTER MANSION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 900315

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Rhiannon Wigzell | Cadeirydd | 22 December 2013 |
|
|
||||
Stephen Robinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
john Christopher Goom | Ymddiriedolwr | 15 April 2020 |
|
|
||||
Nigel David Granger | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Roger Charles Townsend | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|||||
Elizabeth Mary Davenport | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER RODERICK JAMES MARLOW | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|||||
Patrick Roger Thomas Conaghan | Ymddiriedolwr | 22 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.