Hanes ariannol SUMMERTOWN CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 900317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.16k £6.76k £24.98k £29.35k £39.09k
Cyfanswm gwariant £21.29k £10.23k £24.31k £30.04k £31.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A