Ymddiriedolwyr SUMMERTOWN CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 900317

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Mary Lawrence-Wilson | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Caroline Best | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Felicity Record | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Sean Padraic Wilson | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Lindsey Charles | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Maria Scott | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Keith Graham Young | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Susan Palmer | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.