Hanes ariannol WESTON HOSPICECARE LIMITED

Rhif yr elusen: 900328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.60m £4.88m £5.52m £5.92m £5.46m
Cyfanswm gwariant £4.57m £4.23m £4.60m £5.39m £6.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.06m £1.46m £1.46m £1.12m £1.02m
Incwm o roddion a chymynroddion £921.34k £1.36m £1.42m £1.61m £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.34m £1.69m £2.48m £3.04m £3.16m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.23m £1.72m £1.54m £1.15m £1.12m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £89.63k £65.44k £69.56k £102.24k £136.16k
Incwm - Arall £17.80k £40.13k £9.83k £22.99k £13.42k
Incwm - Cymynroddion £409.77k £889.88k £859.12k £940.62k £232.41k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.34m £2.29m £2.39m £2.72m £3.12m
Gwariant - Ar godi arian £2.24m £1.94m £2.21m £2.66m £2.98m
Gwariant - Llywodraethu £20.87k £20.07k £25.95k £16.80k £34.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £18.48k £17.43k £19.32k £24.50k £23.97k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0