Hanes ariannol PLYMOUTH SWALLOWS SCHOOL OF GYMNASTICS

Rhif yr elusen: 900367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £321.93k £292.00k £310.45k £349.92k £376.28k
Cyfanswm gwariant £332.35k £305.00k £341.23k £367.55k £382.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £31.33k N/A N/A N/A