ymddiriedolwyr THE BICKFORD REST CENTRE
Rhif yr elusen: 900397
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIRLEY ANN BERE | Cadeirydd | 29 April 2013 |
|
|
||||
Bruce Ashley Callaghan-Martin | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
David Ernest Frank Stone | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Mary Pool | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Simmons | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
PAMELA JEAN BAILEY | Ymddiriedolwr | 19 August 2011 |
|
|
||||
MR RICHARD SMALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.