BROOK ADVISORY CENTRE (AVON)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brook Bristol is affiliated to the National Organisation of Brook whose mission statement is "to enable young people to make informed choices about their personal and sexual relationships so that they can enjoy their sexuality without harm." Brook offers all methods of contraceptive and sexual health advice. Brook Bristol also operates 2 Outreach services in Bristol and South Gloscestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Cyfanswm incwm:
£994,644
Roddion a chymynroddion | £5.36k | |
Weithgareddau elusennol | £988.83k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £459 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£912,264
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £906.57k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.69k | |
Gwariant elusennol | £906.57k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £82.38k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 703015 BROOK YOUNG PEOPLE
- 23 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
- 11 Mawrth 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
- BROOK YOUNG PEOPLES CLINIC BRISTOL (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.96k | £979.81k | £957.28k | £905.15k | £994.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £639.72k | £922.86k | £956.43k | £955.38k | £912.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22k | £0 | £5.05k | £366 | £5.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £200 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £829.45k | £973.17k | £948.04k | £902.14k | £988.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.30k | £6.64k | £4.20k | £2.65k | £459 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.17k | £910.41k | £944.76k | £946.91k | £906.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.55k | £12.45k | £11.67k | £8.47k | £5.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.84k | £20.14k | £42.45k | £26.94k | £87.99k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £338.37k | £497.53k | £603.11k | £452.02k | £420.12k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £35.42k | £149.92k | £276.97k | £160.59k | £107.37k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 16 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 16 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 18 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 18 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 22 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 28 Medi 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 12 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 12 Hydref 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/03/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HEALTH, PARTICULARLY SEXUAL HEALTH OF YOUNG PEOPLE AND THOSE MOST VULNERABLE TO SEXUAL ILL HEALTH THROUGH PROVIDING INFORMATION, EDUCATION AND OUTREACH, COUNSELLING, CONFIDENTIAL CLINICAL AND MEDICAL SERVICES, PROFESSIONAL ADVICE AND TRAINING
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window