Ymddiriedolwyr OXFORD SAIL TRAINING TRUST

Rhif yr elusen: 900436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julian Wale Ymddiriedolwr 01 April 2025
Dim ar gofnod
Hermione Stanley Ymddiriedolwr 21 February 2025
Dim ar gofnod
Rosemary Turtle Ymddiriedolwr 21 February 2025
Dim ar gofnod
Eelwood Thorne Ymddiriedolwr 26 November 2023
Dim ar gofnod
James Winkley Ymddiriedolwr 26 November 2023
Dim ar gofnod
Julian Pearson Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
George Edward Simmonds Ymddiriedolwr 07 September 2021
Dim ar gofnod
Simon Hotchin Ymddiriedolwr 04 February 2015
Dim ar gofnod